• José Rafael Carrera y Turcios • Presidente vitalicio de la República de
Guatemala (1847-1848; 1851-1865) • Probablemente el mayor
representante de la tendencia conservadora en Centroamérica del siglo
XIX. Fue el máximo dirigente que luchó contra el Presidente Liberal de la
Federación Centroamericana, Francisco Morazán, y se le considera el
principal causante de la disolución de dicha Federación al impedir que los
liberales despojaran a los conservadores de los privilegios de que hasta
entonces disfrutaban. • En su gobierno fue creada La república de
Guatemala
• Pedro de Aycinena y Piñol • Fue presidente provisorio de la República de Guatemala en
1865 • Facsímil del acta en que se declara presidente vitalicio al general Rafael Carrera
en 1854. Pedro de Aycinena es uno de los firmantes del documento en su calidad de
Ministro de Relaciones Exteriores.
• Vicente Cerna y Cerna • Fue Presidente de Guatemala desde el 24 de mayo de 1865 hasta el
29 de junio de 1871. • Era correligionario de Rafael Carrera y fue oficial de su ejército con
resultados satisfactorios. Participó en la Batalla de la Arada como coronel, al mando de una
facción del Ejército conservador de Guatemala cuando era corregidor de Chiquimula en 1851.
• Manuel Lisandro Barillas Bercián • Presidente interino del 6 de abril de 1885 hasta el 15 de
marzo de 1886 y Presidente de la República de Guatemala desde el 16 de marzo de 1886 al 15
de marzo de 1892. • Tras su presidencia se dedicó a sus negocios, pero tuvo que partir para el
exilio a México durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera; desde México,
Barillas dirigió una revuelta contra Estrada Cabrera en 1906, y éste lo mandó a asesinar en 1907
• Carlos Herrera Luna • Presidente en funciones de Guatemala desde el 15 de abril de
1920 hasta el 5 de septiembre de 1920 y presidente de Guatemala desde el 16 de
septiembre de 1920 al 6 de diciembre de 1921, cuando fue derrocado por un golpe de
Estado dirigido por el general José María Orellana.1 • La Universidad de Guatemala
«Estrada Cabrera», fue disuelta tras el derrocamiento del presidente en abril de 1920;
pero una de las primeras medidas del gobierno de Herrera y Luna fue la de designar
autoridades y profesores para las Facultades de estudios superiores.
Presidentes del Régimen Liberal
• Miguel García Granados • Fue presidente de facto de Guatemala
(1871-1873). • Fue líder de la revolución liberal de 1871 (Guatemala) para
derrocar al presidente Cerna
• Justo Rufino Barrios Auyón • Presidente de la República entre 1873 y 1885. • A
mediados de 1871, Justo Rufino Barrios, junto a Miguel García Granados y otros
generales y disidentes, organizó una revolución para derrocar al gobierno
conservador del Mariscal Vicente Cerna.
• José María Orantes • Presidente interino de la república de Guatemala
del 23 de junio de 1882 al 5 de enero de 1883. • Fue designado por la
Asamblea Nacional de Guatemala como sustituto del presidente Justo
Rufino Barrios durante su ausencia del país.
• José María de Jesús Reina Barrios • Fue Presidente de Guatemala del
15 de marzo de 1892 al 8 de febrero de 1898. • Fue redoblante de las
fuerzas revolucionarias que derrocaron a Cerna el 30 de junio de 1871
• Manuel José Estrada Cabrera • Fue presidente de Guatemala del 8 de
febrero de 1898 al 15 de abril de 1920 • A pesar de ser un civil, Estrada
Cabrera logró mantener bajo control a los jefes militares y se ganó la
lealtad del Ejército, que incluso luchó bajo su mando contra varios
intentos de invasión durante su gobierno.
• Jorge Ubico Castañeda • Alcanzó la presidencia en 1931 y se mantuvo en el puesto
hasta el 1 de julio de 1944. • Se le conoce por haber sido el último gobernante liberal
autoritario en América Latina y por haber mantenido la criminalidad común en el país
al mínimo durante su gobierno.