CÁLCULO MENTAL - De Mapa Mental

JL Cadenas
Note by , created about 3 years ago

CÁLCULO MENTAL: Multiplicaciones mentales ...

553
14
0
JL Cadenas
Created by JL Cadenas about 3 years ago
JL Cadenas
Copied to Note by JL Cadenas about 3 years ago
E S P A Ñ A
Ulises Yo
LITERATURA...
JL Cadenas
VOCALES. Diptongo o Hiato...
JL Cadenas
Revision Timetable
katy.lay
Historia matematyki II
Tomasz Kacperek
CÁLCULOS con [ 3 · 5 · 7 ]
JL Cadenas
NÚMEROS ROMANOS
JL Cadenas
ÁLGEBRA
JL Cadenas
FRACCIONES...
Ulises Yo
CÁLCULO MENTAL...
Ulises Yo

Page 1

CÁLCULO MENTAL ...

CÁLCULO MENTAL:MULTIPLICACIÓN por cada CIFRA...

x 2 (DOBLE)N + N 37 x 2 = (30+7) x 2 = ... 30+30 + 7+7 = 60 + 14 = ... 74

x 3 (TRIPLE)2N + N 37 x 3 = 37x2 + 37 = ... 74 + 37 = ... 111

x 4 (DOBLE del DOBLE)2 x 2N 37 x 4 = 2x37x2 = ... 74 + 74 = ... 148

x 510N / 2 37 x 5 = ... 370 / 2 = ... 185

x 62 x 3N 37 x 6 = 2 x 37x3 = ... 2 x 111 = ... 222

x 75N + 2N 37 x 7 = 37x5 + 37x2 = ... 185 + 74 = ... 259

x 82 x 2 x 2N 37 x 8 = ... 37x2=74x2=148x2 = ... 296

x 910N - N 37 x 9 = ... 370 - 37 = ... 333

Page 2

MÁS ...

x 10N 0 37 x 10 = 370

x 11N x (10+1) = N0 + N 37 x 11 = 370 + 37 = ... 407

x 12N x (10+2) = N0 + 2N 37 x 12 = 370 + 2 x 37 = ... 370 + 74 = ... 444

x 13N x (10+3) = N0 + 3N 37 x 13 = 370 + 3 x 37 = ... 370 + 111 = ... 481

x 15N x (10+5) = N0 + N0/2 37 x 15 = 370 + 370/2 = ... 370 + 185 = ... 555

x 20N x 2 x 10 = 2N 0 37 x 20 = 2 x 37 [0] = ... 74 0

x 25N x 100 / 4 = N/4 x 100 37 x 25 = 37 / 4 x 100 = ... 9,25 x 100 = ... 925

Page 3

En GENERAL ...

En GENERAL, por DESCOMPOSICIÓN en SUMA o RESTA: M = a+b // a-b . . . . N = m+n // m-n M x N = [(a+b) x N] ó [M x (m+n)] M x N = [(a-b) x N] ó [M x (m-n)]

EJEMPLOS:54 x 38 ... (50+4) x 38 = 50x38 + 4x38 = 1.900 + 152 = 2.052 (*) 54 x (30+8) = 54x30 + 54x8 = 1.620 + 432 = 2.052 (60-6) x 38 = 60x38 - 6x38 = 2.280 - 228 = 2.052 54 x (40-2) = 54x40 - 54x2 = 2.160 - 108 = 2.052 73 x 46 ... (70+3) x 46 = 70x46 + 3x46 = 3.220 + 138 = 3.358 73 x (40+6) = 73x40 + 73x6 = 2.920 + 438 = 3.358 (80-7) x 46 = 80x46 - 7x46 = 3.680 - 322 = 3.358 73 x (50-4) = 73x50 - 73x4 = 3.650 - 292 = 3.358 (*) (*) = Opción más sencilla.

67 x 23 ... (60+7) x 23 = 60x23 + 7x23 = 1.380 + 161 = 1.541 67 x (20+3) = 67x20 + 67x3 = 1.340 + 201 = 1.541 (*) (70-3) x 23 = 70x23 - 3x23 = 1.610 - 69 = 1.541 67 x (30-7) = 67x30 - 67x7 = 2.010 - 469 = 1.541